Persone ammesse a titolo onorario, in virtù dei risultati conseguiti al servizio degli ideali della Pro Loco. Il socio onorario è dispensato dal pagamento di quote sociali, non ha diritto di voto né può ricoprire una carica ufficiale all’interno della Pro Loco. Può, tuttavia, partecipare alle Assemblee Ordinarie e aderire come Socio Ordinario.
DATA DI NOMINA: 30 aprile 2010
- Sac. Cosimo Damiano Esposito (socio onorario di diritto - parroco di Cimitile, dal 09 novembre 2003 al 11 novembre 2022);
- Cav. Michele Martiniello (socio onorario di diritto - presidente emerito, dal 1994 al 2002);
- Provvisiero Felice (socio onorario per aver contribuito in maniera fattiva a favore della Pro Loco);
- Silvestri Giuseppe (socio onorario per aver contribuito in maniera fattiva a favore della Pro Loco);
DATA DI NOMINA: 04 aprile 2016
- Arch. Maurizio Martiniello (socio onorario di diritto - presidente emerito dal 2004 al 16 aprile 2012);
- Biagio Parisi (socio onorario di diritto - presidente emerito dal 16 aprile 2012 al 18 febbraio 2013);
- Avv. Maria Almavilla (socio onorario di diritto - presidente emerito dal 18 febbraio 2013 al 12 novembre 2014);
- Dott. Francesco Di Palma (socio onorario di diritto - Sindaco di Cimitile dal 01 giugno 2015 al 31 maggio 2017).
DATA DI NOMINA: 06 dicembre 2021
- Provvisiero Nunzio (socio onorario di diritto - Sindaco di Cimitile in carica);
- Buglione Felice (socio onorario di diritto - fondatore);
- De Cicco Felice (socio onorario di diritto - fondatore);
- Ebanista Carlo (socio onorario di diritto - fondatore);
- Romano Orlando (socio onorario di diritto - fondatore);
- Squillante Gioconda (socio onorario di diritto - fondatore);
- Tanzillo Giacinta (socio onorario di diritto - fondatore);
- Papa Mario (socio onorario di diritto - presidente emerito dal 1993 al 1994);
- Papa Nicola (socio onorario di diritto - presidente emerito dal 2002 al 2004);
- Tavolario Andrea (socio onorario per aver contribuito in maniera fattiva a favore della Pro Loco).